Förändringar kring prefektskap och annat
Published 十二月 18, 2018
Skolchef
Leif Kari tillträder under våren som vicerektor för utbildning och slutar då som skolchef vid SCI-skolan.
Läs mer om detta
Prefektskap
- Nya institutionen: Fredrik Lundell har utsets till prefekt vid den nya gemensamma institutionen bestående av farkost och flyg, hållfasthetslära och mekanik under perioden 2019-07-01 – 2022-12-31.
- Tillämpad fysik: Oscar Tjernberg har utsets till ny prefekt 2019-01-01 – 2022-12-31. Peter Unsbo avgick 2018-12-31.
- Matematik: Boualem Djehiche, proprefekt, har fått förlängt till 2019 –12-31.
- Mekanik: Lanie Gutierrez Farewik tillförordnade som prefekt förlängs med perioden 2019-01-01–2019-06-30.
Anders Dahlkild tillförodnades som proprefekt förlängs med perioden 2019-01-01–2019-06-30.
Administration
- Magnus Lindell, gruppchef för TR8-administrationen har ersatt Anna-Karin Burström.
- Kristina Hallengren Nilsson är ny ekonom på TR8-administrationen.
- Anna-Karin Ljung är ny EU-projektekonom på SCI-skolan sedan 2019-01-07.
- Caroline Andreassen, internationell koordinator för inkommande studenter på utbildningskansliet, har ersatt Elin Wiljergård Plith som är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2019.
- Sefora Deb, Fysikadministrationen, institutionsadministratör för Fysikinstitutionen har ersatt Tysse Norlindh Falk.
- Sofia Harrison Edgren, utbildningsadministratör på matematik, ersätter Celie Geira som är tjänstledig.